|
GRÜNE-LINKE-NÖL Klimabunt-Gemeinderatsfraktion | GLN | GLN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.08.2019 | 16.01.2023 | von 08.08.2019 bis 16.01.2023 |
Ratsmitglieder: |
Gemeinderat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 07.08.2019 | bis 07.08.2019 |
Gemeinderat | GLN Klimabunt | GLN Klimabunt Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.08.2019 | 16.01.2023 | von 08.08.2019 bis 16.01.2023 |
|
Bündnis 90/Die Grünen Gemeinderatsfraktion | GLN | GLN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | 07.08.2019 | bis 07.08.2019 |
Ausschussmitglieder: |
Bau- und Verkehrsausschuss | GLN | GLN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.08.2019 | 15.07.2021 | von 22.08.2019 bis 15.07.2021 |