Ausschussmitglieder: |
Rechnungsprüfungsausschuss | IG IDAL | IG IDAL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 29.01.2020 | 20.05.2021 | von 29.01.2020 bis 20.05.2021 |
Personal- und Finanzausschuss | IG IDAL | IG IDAL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.08.2019 | 20.05.2021 | von 22.08.2019 bis 20.05.2021 |
Personal- und Finanzausschuss | IG IDAL | IG IDAL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.07.2024 | | von 11.07.2024 |
Ortsratsmitglieder: |
Ortsrat Kutzhof | IG IDAL | IG IDAL Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | | | |
|
IG IDAL-Ortsratsfraktion Kutzhof | IG IDAL | IG IDAL Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 03.07.2024 | | von 03.07.2024 |
IG IDAL-Gemeinderatsfraktion | IG IDAL | IG IDAL Fraktionssprecher/in | Fraktionssprecher/in | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 |
GRÜNE-LINKE-NÖL Klimabunt-Gemeinderatsfraktion | IG IDAL | IG IDAL Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.08.2019 | 31.05.2021 | von 08.08.2019 bis 31.05.2021 |
Ratsmitglieder: |
Gemeinderat | parteilos seit 27,02.2024 | parteilos seit 27,02.2024 Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 07.08.2019 | bis 07.08.2019 |
Gemeinderat | parteilos seit 27.02.2024 | parteilos seit 27.02.2024 Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.08.2019 | 31.05.2021 | von 08.08.2019 bis 31.05.2021 |
Gemeinderat | IG IDAL | IG IDAL Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.07.2024 | | von 03.07.2024 |
|
Die Linke-Gemeinderatsfraktion | IG IDAL | IG IDAL Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | 07.08.2019 | bis 07.08.2019 |
Die Linke im Ortsrat Kutzhof | IG IDAL | IG IDAL Fraktionsloses Ratsmitglied | Fraktionsloses Ratsmitglied | | 02.07.2024 | bis 02.07.2024 |