Hartmut Bauer | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.08.2019 | 25.09.2023 | von 22.08.2019 bis 25.09.2023 |
Tim Britz | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.12.2019 | 02.07.2024 | von 12.12.2019 bis 02.07.2024 |
Rüdiger Flöhl | DBO | DBO Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.08.2019 | 30.04.2021 | von 22.08.2019 bis 30.04.2021 |
Ute Hubig | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.08.2019 | 20.12.2019 | von 22.08.2019 bis 20.12.2019 |
Jörg Neuhardt | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.08.2019 | 02.07.2024 | von 22.08.2019 bis 02.07.2024 |
Simone PAUL | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.08.2019 | 01.12.2019 | von 22.08.2019 bis 01.12.2019 |
Dr. Peter Reimann | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.08.2019 | 02.07.2024 | von 22.08.2019 bis 02.07.2024 |
Dr. Ulrich Steinrücken | GLN | GLN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.05.2021 | 02.07.2024 | von 21.05.2021 bis 02.07.2024 |
Richard Wachall | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.08.2019 | 02.07.2024 | von 22.08.2019 bis 02.07.2024 |
Peter Woll | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.01.2020 | 27.06.2024 | von 28.01.2020 bis 27.06.2024 |
|
Jasmin Arnold | CDU | CDU | | 25.09.2023 | 02.07.2024 | von 25.09.2023 bis 02.07.2024 |